BELTIA GESTION XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zearkale Kalea, 36
Código Postal 48260
Municipio Ermua
Provincia Bizkaia
Razón Social BELTIA GESTION XXI SL
CIF B75091702
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho
Fecha de Constitución 21/06/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BELTIA GESTION XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BELTIA GESTION XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrenechea Arteaga Mikel Jose | Consejero Delegado | 21/07/2014 | 15/09/2017 |
Barrenechea Arteaga Mikel Jose | Consejero | 21/07/2014 | 15/09/2017 |
Barrenechea Ucin Rafael | Presidente | 21/07/2014 | 15/09/2017 |
Barrenechea Ucin Rafael | Consejero | 21/07/2014 | 15/09/2017 |
Lasa Olazagoitia Aritz | Consejero Delegado | 21/07/2014 | 15/09/2017 |
Lasa Olazagoitia Aritz | Consejero | 21/07/2014 | 15/09/2017 |
Lasa Olazagoitia Asier | Liquidador | 15/09/2017 | 15/09/2017 |
Lasa Olazagoitia Asier | Secretario | 21/07/2014 | 15/09/2017 |
Lasa Olazagoitia Asier | Consejero Delegado | 21/07/2014 | 15/09/2017 |
Lasa Olazagoitia Asier | Consejero | 21/07/2014 | 15/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BELTIA GESTION XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5408 , F 14, S 8, H BI 63025, I/A 4 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5408 , F 14, S 8, H BI 63025, I/A 4 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5408 , F 14, S 8, H BI 63025, I/A 4 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-48
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5408 , F 14, S 8, H BI 63025, I/A 4 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5408 , F 13, S 8, H BI 63025, I/A 3 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-48
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5408 , F 13, S 8, H BI 63025, I/A 3 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5408 , F 13, S 8, H BI 63025, I/A 3 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-48
- C/ ZEARKALE 36 9º - EDIFICIO IZARRA CENTRE (ERMUA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5408 , F 13, S 8, H BI 63025, I/A 2 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 187, S 8, H SS 35560, I/A 1 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-20
Dirección:PASEO URKIZU 11, 2ºB. (EIBAR)
Comienzo de operaciones:21/06/13
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:El comercio al por mayor de chatarra y otros residuos y desechos de hierro,acero, cobre, latón, aluminio y otros metales,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 187, S 8, H SS 35560, I/A 1 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-20