BELTEGEUSE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Alam Recalde, 32
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social BELTEGEUSE SA
CIF A82487109
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BELTEGEUSE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BELTEGEUSE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Oñate De Mora Virgilio | Administrador Unico | 19/07/2016 | 16/01/2023 |
Oñate De Mora Virgilio | Liquidador | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
Baron Rivero Maria Inmaculada | Administrador Unico | 16/08/2011 | 19/07/2016 |
Martinez De La Torre Cristina | Administrador Unico | 22/03/2011 |
ACTOS BORME DE BELTEGEUSE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612 , F 106, S 8, H BI 67928, I/A 5 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612 , F 106, S 8, H BI 67928, I/A 5 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612 , F 106, S 8, H BI 67928, I/A 5 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612 , F 106, S 8, H BI 67928, I/A 5 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612 , F 106, S 8, H BI 67928, I/A 3 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612 , F 106, S 8, H BI 67928, I/A 3 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-48
- ALAM REKALDE 32 6º DC (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612 , F 106, S 8, H BI 67928, I/A 2 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-48
- 1.- La realización de estudios y análisis en relación con actividades industriales en los sectores de energía, petróleo, gas, telecomunicaciones, papel, automación, naval, medio ambiente, construcción y, en general, con cualquier sector industrial relacionado.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14792 , F 39, S 8, H M 245818, I/A 6 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28
- C/ FUENTE DEL ROMERO 16 - 1º C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14792 , F 39, S 8, H M 245818, I/A 6 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14792 , F 39, S 8, H M 245818, I/A 6 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28