BELLERIVE INMOBILIARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques del Riscal, 11
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BELLERIVE INMOBILIARIA SL
CIF B86193232
Capital Social 5600000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 05/04/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario HORTENSIA HOLDING SA
VINCULACIONES DE BELLERIVE INMOBILIARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BELLERIVE INMOBILIARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcalde Strohschein Marco | Apoderado Solidario | 14/04/2011 | 19/12/2016 |
Fruhbeck Olmedo Guillermo | Apoderado Solidario | 14/04/2011 | 19/12/2016 |
HORTENSIA HOLDING SA | Socio Unico | 14/04/2011 | 19/12/2016 |
Leis Michinel Horacio Jose Ramon | Administrador Unico | 14/04/2011 | 19/12/2016 |
Sanchez Garces Andres | Liquidador | 19/12/2016 | 19/12/2016 |
ACTOS BORME DE BELLERIVE INMOBILIARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28766 , F 26, S 8, H M 517941, I/A 4 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28766 , F 26, S 8, H M 517941, I/A 4 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28766 , F 26, S 8, H M 517941, I/A 4 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28766 , F 26, S 8, H M 517941, I/A 4 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28766 , F 26, S 8, H M 517941, I/A 3 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.597.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.600.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 186.566,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28766 , F 25, S 8, H M 517941, I/A 2 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-28
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28766 , F 24, S 8, H M 517941, I/A 1 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28766 , F 24, S 8, H M 517941, I/A 1 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-28
Dirección:C/ MARQUES DEL RISCAL, 11, 5º (MADRID)
Comienzo de operaciones:05/04/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA ADQUISICION, LA ENAJENACION, LA CONSTRUCCION, LA REHABILITACION Y EL ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28766 , F 24, S 8, H M 517941, I/A 1 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-28