BELCAIRE 21 SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ayala, 42
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BELCAIRE 21 SICAV
Capital Social 3050000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/03/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BELCAIRE 21 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BELCAIRE 21 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil Sanz Raquel | Vicesecretario No Consejero | 11/03/2014 | 02/12/2022 |
Marti Carbonell Emilio | Presidente | 11/03/2014 | 02/12/2022 |
Marti Carbonell Emilio | Consejero | 11/03/2014 | 02/12/2022 |
Marti Gorriz Emilio | Consejero | 21/12/2021 | 02/12/2022 |
Marti Gorriz Maria | Secretario | 11/03/2014 | 02/12/2022 |
Marti Gorriz Maria | Consejero | 11/03/2014 | 02/12/2022 |
Marti Gorriz Maria | Liquidador | 02/12/2022 | 02/12/2022 |
MOORE IBERGRUP AUDITORES SA PROFESIO | Auditor | 02/12/2022 | |
MOORE IBERGRUP AUDITORES SAP | Auditor | 11/03/2014 | 02/12/2022 |
MOORE STEPHENS IBERGRUP SAP | Auditor | 04/12/2020 | 02/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BELCAIRE 21 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 55, S 8, H M 576847, I/A 9 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 55, S 8, H M 576847, I/A 9 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 55, S 8, H M 576847, I/A 9 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 55, S 8, H M 576847, I/A 9 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 55, S 8, H M 576847, I/A 9 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 7. Política de inversiones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 55, S 8, H M 576847, I/A 8 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 54, S 8, H M 576847, I/A 7 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 54, S 8, H M 576847, I/A 7 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Auditor
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 54, S 8, H M 576847, I/A 6 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 54, S 8, H M 576847, I/A 6 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28