BELBRA LEISURE GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Diego de Leon, 47
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BELBRA LEISURE GROUP SL
CIF B88004395
Capital Social 10400.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 11/01/2018
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE BELBRA LEISURE GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BELBRA LEISURE GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brage Mantecon Ricardo | Administrador Mancomunado | 12/01/2018 | 18/07/2022 |
Brage Mantecon Ricardo | Liquidador Solidario | 18/07/2022 | 18/07/2022 |
Morella Mezo Pedro | Administrador Mancomunado | 12/01/2018 | 18/07/2022 |
Morella Mezo Pedro | Liquidador Solidario | 18/07/2022 | 18/07/2022 |
ACTOS BORME DE BELBRA LEISURE GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36942 , F 200, S 8, H M 660663, I/A 2 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36942 , F 200, S 8, H M 660663, I/A 2 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36942 , F 200, S 8, H M 660663, I/A 2 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36942 , F 200, S 8, H M 660663, I/A 2 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36942 , F 200, S 8, H M 660663, I/A 1 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
Dirección:CALLE DIEGO DE LEON Número47 (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/01/18
Capital:10.400,00 Euros
Objeto social:Restaurantes y puestos de comidas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36942 , F 200, S 8, H M 660663, I/A 1 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28