BEL. LOPOLIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Barcelona, 621
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Razón Social BEL. LOPOLIS SL
CIF B66002064
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
Fecha de Constitución 19/03/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BEL. LOPOLIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BEL. LOPOLIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morera Boyer Sandra | Administrador Unico | 12/12/2013 | 22/05/2019 |
Morera Boyer Sandra | Liquidador | 22/05/2019 | 22/05/2019 |
Alonso Olmo Ramon | Administrador Mancomunado | 04/04/2013 | 12/12/2013 |
Morera Boyer Sandra | Administrador Mancomunado | 04/04/2013 | 12/12/2013 |
ACTOS BORME DE BEL. LOPOLIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43698 , F 84, S 8, H B 435797, I/A 3 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43698 , F 84, S 8, H B 435797, I/A 3 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43698 , F 84, S 8, H B 435797, I/A 3 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43698 , F 84, S 8, H B 435797, I/A 2 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43698 , F 84, S 8, H B 435797, I/A 2 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43698 , F 84, S 8, H B 435797, I/A 2 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DOÑA SANDRA MORERA BOYER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43698 , F 83, S 8, H B 435797, I/A 1 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43698 , F 83, S 8, H B 435797, I/A 1 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-08
Dirección:CL DE BARCELONA Num.621 (SABADELL)
Comienzo de operaciones:19/03/13
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA COMPRA Y VENTA AL MAYOR Y AL DETALLE DE TODO TIPO DE ARTICULOS DE PERFUMERIA EN GENERAL Y COMPLEMENTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43698 , F 83, S 8, H B 435797, I/A 1 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-08