BEL AIR AUTOESCUELAS SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social BEL AIR AUTOESCUELAS SL
CIF B62208921
Capital Social 125972.14 Euros
Actividad Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
Página Web www.belairautoescuelas.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Fresneda Malpesa Jose Luis
VINCULACIONES DE BEL AIR AUTOESCUELAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BEL AIR AUTOESCUELAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FPF CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 20/11/2015 | 06/07/2017 |
Fresneda Malpesa Jose Luis | Administrador Unico | 22/09/2015 | 06/07/2017 |
Fresneda Malpesa Jose Luis | Apoderado Solidario | 29/02/2016 | 06/07/2017 |
Iglesias Lopez Sara | REP.ADM.CONC | 20/11/2015 | 06/07/2017 |
Fresneda Fresco Miguel | Administrador Unico | 26/10/2010 | 22/09/2015 |
Fresneda Malpesa Jose Luis | Administrador | 26/10/2010 |
ACTOS BORME DE BEL AIR AUTOESCUELAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36114 , F 109, S 8, H B 210017, I/A 13 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 440/2015, AUTO FIRME DE FECHA 07/04/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36114 , F 109, S 8, H B 210017, I/A 13 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36114 , F 109, S 8, H B 210017, I/A 13 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36114 , F 109, S 8, H B 210017, I/A 12 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 440/2015, AUTO FIRME DE FECHA 27/05/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36114 , F 108, S 8, H B 210017, I/A 11 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36114 , F 108, S 8, H B 210017, I/A 11 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36114 , F 108, S 8, H B 210017, I/A 10 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36114 , F 108, S 8, H B 210017, I/A 10 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-08
Capital Anterior: | 60.101,21 | Euros |
Aumento de capital: | 65.870,93 | Euros |
Capital Actual: | 125.972,14 | Euros |
Porcentaje: | 109,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36114 , F 107, S 8, H B 210017, I/A 9 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08