BEJUSI SL
Dirección social Calle Ventura Rodriguez, 18
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social BEJUSI SL
CIF B79993291
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gosalvez Mayordomo Maria De La Cruz
ORGANIGRAMA DE BEJUSI SL
VINCULACIONES DE BEJUSI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BEJUSI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lucena Bonny Juan Carlos | Consejero Delegado Solidario | 18/02/2022 | |
Lucena Bonny Juan Carlos | Apoderado | 18/02/2014 | |
Gosalvez Mayordomo Maria De La Cruz | Consejero | 11/09/2012 | |
Gosalvez Mayordomo Maria De La Cruz | Presidente | 11/09/2012 | |
Gosalvez Mayordomo Maria De La Cruz | Consejero Delegado | 11/09/2012 | |
Lucena Bonny Juan Carlos | Consejero | 11/09/2012 | |
Lucena Bonny Juan Carlos | Secretario | 11/09/2012 | |
Lucena Gosalvez Beatriz | Consejero | 11/09/2012 | |
Lucena Gosalvez Juan Carlos | Consejero | 11/09/2012 | |
Lucena Gosalvez Silvia | Consejero | 11/09/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BEJUSI SL
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20168 , F 225, S 8, H M 21221, I/A 17 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
- Otras modificaciones estatutarias: REFUNDICION DE ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20168 , F 222, S 8, H M 21221, I/A 16 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20168 , F 220, S 8, H M 21221, I/A 15 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-28
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 14& EL CESE Y NOMBRAMIENTO DE DE ALGUNOS CONSEJEROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20168 , F 220, S 8, H M 21221, I/A 14 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-28
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20168 , F 220, S 8, H M 21221, I/A 14 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20168 , F 220, S 8, H M 21221, I/A 14 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-94-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-124-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-112-28