BEGINDOCE SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social BEGINDOCE SL
CIF B84213156
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 20/01/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BEGINDOCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BEGINDOCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Perez Miguel | Administrador Unico | 05/01/2012 | 24/05/2021 |
Ramirez Matos Emilio Jose | Apoderado | 13/04/2018 | 24/05/2021 |
Ramirez Matos Emilio Jose | Liquidador | 24/05/2021 | 24/05/2021 |
Ramirez Matos Emilio Jose | Administrador Unico | 26/12/2011 | 05/01/2012 |
Crespo Esteban Jose Ignacio | Administrador Solidario | 26/12/2011 | |
Ramirez Matos Emilio Jose | Administrador Solidario | 26/12/2011 |
ACTOS BORME DE BEGINDOCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20971 , F 14, S 8, H M 371867, I/A 5 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20971 , F 14, S 8, H M 371867, I/A 5 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20971 , F 14, S 8, H M 371867, I/A 5 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20971 , F 14, S 8, H M 371867, I/A 5 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20971 , F 14, S 8, H M 371867, I/A 5 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20971 , F 13, S 8, H M 371867, I/A 4 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20971 , F 13, S 8, H M 371867, I/A 3 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20971 , F 13, S 8, H M 371867, I/A 3 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20971 , F 13, S 8, H M 371867, I/A 2 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20971 , F 13, S 8, H M 371867, I/A 2 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-28