BECLOCKED SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernan Nuñez, 43
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BECLOCKED SL
CIF B88160361
Capital Social 4838.67 Euros
Fecha de Constitución 18/07/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario TELUK INVESTMENTS SL
VINCULACIONES DE BECLOCKED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BECLOCKED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aymerich Llombart Daniel | Administrador Unico | 03/08/2018 | 25/01/2021 |
Aymerich Llombart Daniel | Liquidador | 25/01/2021 | 25/01/2021 |
Castañeda Gonzalez Alberto | Apoderado | 16/08/2018 | 25/01/2021 |
Fernandez Garcia Alfonso Pedro | Apoderado | 16/08/2018 | 25/01/2021 |
TELUK INVESTMENTS SL | Socio Unico | 25/01/2021 | 25/01/2021 |
ACTOS BORME DE BECLOCKED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39599 , F 95, S 8, H M 676659, I/A 6 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39599 , F 95, S 8, H M 676659, I/A 6 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39599 , F 95, S 8, H M 676659, I/A 6 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39599 , F 95, S 8, H M 676659, I/A 6 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39599 , F 95, S 8, H M 676659, I/A 6 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Modificación del artículo 28º de los Estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38003 , F 99, S 8, H M 676659, I/A 5 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Capital Anterior: | 4.179,03 | Euros |
Aumento de capital: | 659,64 | Euros |
Capital Actual: | 4.838,67 | Euros |
Porcentaje: | 15,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38003 , F 99, S 8, H M 676659, I/A 5 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 6 de los estatutos sociales, introducción del artículo 21, renumeración de los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37, que pasarán a ser respectivamente, los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38003 , F 96, S 8, H M 676659, I/A 4 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.179,03 | Euros |
Capital Actual: | 4.179,03 | Euros |
Porcentaje: | 39,30 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38003 , F 96, S 8, H M 676659, I/A 4 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38003 , F 94, S 8, H M 676659, I/A 3 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-28