BECKER PINTURAS ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social BECKER PINTURAS ESPAÑA SA
CIF A61179750
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Página Web www.becker-acroma.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BECKER PINTURAS ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BECKER PINTURAS ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Parella Puiggros German | Liquidador | 13/12/2013 | 14/10/2014 |
Castro Busquets Antonio | Secretario | 16/08/2010 | 13/12/2013 |
Castro Busquets Antonio | Consejero | 16/08/2010 | 13/12/2013 |
Christophe Georges Michel Sabas | Presidente | 16/08/2010 | 13/12/2013 |
Christophe Georges Michel Sabas | Consejero | 16/08/2010 | 13/12/2013 |
Jean Pierre Genevay | Consejero | 16/08/2010 | 13/12/2013 |
Christophe Georges Michel Sabas | Consejero Delegado | 16/08/2010 |
ACTOS BORME DE BECKER PINTURAS ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35534 , F 200, S 8, H B 157385, I/A 32 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35534 , F 200, S 8, H B 157385, I/A 32 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35534 , F 200, S 8, H B 157385, I/A 31 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35534 , F 200, S 8, H B 157385, I/A 31 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35534 , F 200, S 8, H B 157385, I/A 31 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35534 , F 200, S 8, H B 157385, I/A 30 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35534 , F 200, S 8, H B 157385, I/A 30 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08