BEACH CLUB CAMP DE MAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Francesc, 9
Código Postal 07001
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social BEACH CLUB CAMP DE MAR SL
CIF B57939597
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 17/11/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BEACH CLUB CAMP DE MAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BEACH CLUB CAMP DE MAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Conde Moragues Miguel | Administrador Unico | 26/11/2015 | 14/08/2020 |
Conde Moragues Miguel | Liquidador | 14/08/2020 | 14/08/2020 |
Conde Moragues Miguel | Socio Unico | 26/11/2015 | 14/06/2016 |
ACTOS BORME DE BEACH CLUB CAMP DE MAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864 , F 71, S 8, H PM 77438, I/A 4 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864 , F 71, S 8, H PM 77438, I/A 4 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864 , F 71, S 8, H PM 77438, I/A 4 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864 , F 71, S 8, H PM 77438, I/A 4 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-07
- C/ SANT FRANCESC 9 2 (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2634 , F 76, S 8, H PM 77438, I/A 3 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-07
- La compra, venta, alquiler, chárter, explotación e intermediación en todo tipo de embarcaciones de recreo. Actividades marítimas, náuticas, con una embarcación de recreo tripulada por un patrón de barco al amparo de lo estipulado en la Ley 47/2015 de 21 de octubre y, en general, el alquiler de embar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2634 , F 76, S 8, H PM 77438, I/A 2 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2634 , F 76, S 8, H PM 77438, I/A 2 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2634 , F 74, S 8, H PM 77438, I/A 1 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2634 , F 74, S 8, H PM 77438, I/A 1 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-07
Dirección:C/ MOREY 7 2 1 (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:17/11/15
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La explotación, mediación, arrendamiento, subarrendamiento, cesión, compra y venta, de restaurantes, bares, cafeterías, hoteles y otros negocios relacionados con la hostelería, alojamiento y hospedaje, prestación de servicios especiales para los mismos; así como la fabricación, compra y venta, ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2634 , F 74, S 8, H PM 77438, I/A 1 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-07