BCN VIA CENTRAL PROJECT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 640
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BCN VIA CENTRAL PROJECT SL
CIF B66622564
Capital Social 140500.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 13/10/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BCN VIA CENTRAL PROJECT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BCN VIA CENTRAL PROJECT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bono Cruz Jordi | Vicesecret. | 16/11/2016 | 14/04/2023 |
Bono Cruz Jordi | Consejero | 25/11/2015 | 14/04/2023 |
Bono Cruz Jordi | Liquidador | 14/04/2023 | 14/04/2023 |
Fisas Pujol Soliano Lucia | Apoderado Mancomunado | 14/10/2016 | 14/04/2023 |
Fisas Pujol Soliano Lucia | Apoderado Solidario | 02/10/2020 | 14/04/2023 |
Garcia Collado Oscar | Consejero | 25/04/2019 | 14/04/2023 |
Manzanaro Fernandez Montes Juan Ramon | Consejero | 09/04/2018 | 14/04/2023 |
Manzanaro Fernandez Montes Juan Ramon | Presidente | 09/04/2018 | 14/04/2023 |
Segura De Lassaletta Raimundo | Secretario No Consejero | 03/12/2015 | 14/04/2023 |
Venancio Fillat Enrique | Apoderado Mancomunado | 14/10/2016 | 14/04/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BCN VIA CENTRAL PROJECT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45773 , F 217, S 8, H B 476298, I/A 23 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45773 , F 217, S 8, H B 476298, I/A 23 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-08
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45773 , F 217, S 8, H B 476298, I/A 23 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45773 , F 216, S 8, H B 476298, I/A 22 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45773 , F 216, S 8, H B 476298, I/A 21 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45773 , F 216, S 8, H B 476298, I/A 20 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45773 , F 216, S 8, H B 476298, I/A 19 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-08
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45773 , F 216, S 8, H B 476298, I/A 19 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-08
- CONSTANCIA DEL CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO UNICO, PASANDO A DENOMINARSE: KKH PROPERTY INVESTORS S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45773 , F 216, S 8, H B 476298, I/A 18 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-08
Capital Anterior: | 110.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 140.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 27,15 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 95, S 8, H B 476298, I/A 17 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08