BCN LITORAL 1 SL - EXTINGUIDA
Dirección social RD FRANCESC MACIA Num.21 P.2 PTA.1
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Razón Social BCN LITORAL 1 SL
CIF B65141467
Capital Social 1384000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 07/07/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BCN LITORAL 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BCN LITORAL 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Domingo Villares Enrique | REPR.143 RRM | 09/02/2010 | 07/05/2024 |
ICAPITAL PARTNERS CORPORATE SERVICES SL | MRO.COMS.DIR | 09/10/2009 | 07/05/2024 |
Luis Duran Haeussler | Apoderado | 09/10/2009 | 07/05/2024 |
NPL 4.0 SL | Apoderado | 21/10/2009 | 07/05/2024 |
Zabalza Sorauren Iker | Apoderado | 09/10/2009 | 07/05/2024 |
Zabalza Sorauren Iker | Liquidador | 24/05/2017 | 07/05/2024 |
Alonso Rio Emilio | Consejero | 17/11/2009 | 24/05/2017 |
CABALIAN HOLDING GROUP SL | Consejero | 17/11/2009 | 24/05/2017 |
Diego Pidelaserra Pablo | MBRO.COM.INV | 09/10/2009 | 24/05/2017 |
Fradera Lloret Raquel | REPR.143 RRM | 17/11/2009 | 24/05/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BCN LITORAL 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 107, S 8, H B 391541, I/A 11 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 107, S 8, H B 391541, I/A 11 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 114, S 8, H B 391541, I/A 10 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 1.- COMO CONSECUENCIA DE AÑADIR A LA DENOMINACION SOCIAL LA MENCION "EN LIQUIDACION"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 114, S 8, H B 391541, I/A 10 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 114, S 8, H B 391541, I/A 10 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 114, S 8, H B 391541, I/A 10 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 114, S 8, H B 391541, I/A 9 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
Capital Anterior: | 1.070.800,00 | Euros |
Aumento de capital: | 313.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.384.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 29,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 112, S 8, H B 391541, I/A 8 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-08
Capital Anterior: | 757.700,00 | Euros |
Aumento de capital: | 313.100,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.070.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 41,32 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41455 , F 111, S 8, H B 391541, I/A 7 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-147-08