BC3 DIVISION COMERCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL EL FLORIO - AVENIDA EL FLORIO, 1
Municipio Granada
Provincia Granada
Razón Social BC3 DIVISION COMERCIAL SL
CIF B19574433
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación
Fecha de Constitución 16/01/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único TAYLOR KITCHEN GROUP SL
Propietario TAYLOR KITCHEN GROUP SL
VINCULACIONES DE BC3 DIVISION COMERCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BC3 DIVISION COMERCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jorge Couto Vives | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/08/2022 | 04/03/2024 |
Ricardo Avivar Caballero | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/08/2022 | 04/03/2024 |
TAYLOR KITCHEN GROUP SL | Socio Unico | 10/08/2022 | 04/03/2024 |
TAYLOR KITCHEN GROUP SL | Administrador Unico | 10/08/2022 | 04/03/2024 |
INGARTE SL | Administrador Unico | 30/10/2020 | 10/08/2022 |
INGARTE SL | Socio Unico | 30/10/2020 | 10/08/2022 |
Garrido Tejera Jorge | Administrador Unico | 04/02/2015 | 30/10/2020 |
INGARTE SL | Socio Unico | 17/02/2015 | 07/05/2015 |
ACTOS BORME DE BC3 DIVISION COMERCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1803 , F 216, S 8, H GR 46427, I/A 7 F (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-18
- Cerrada la hoja Gr-46.427 de la Sociedad que queda extinguida como consecuencia de la fusión por absorción a la Sociedad BRICOLEVANTE SL domiciliada en Alicante e inscrita en el R. M. de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1803 , F 216, S 8, H GR 46427, I/A 7 F (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-18
- Queda cerrada la Hoja GR-46.427 correspondiente a la Sociedad "BC3 DIVISION COMERCIAL SL", por periodo de seis meses, de conformidad con el artículo 231 del RRM, como consecuencia de la fusión por absorción de la Sociedad de esta Hoja, por la entidad "BRICOLEVANTE, SL.", como Sociedad Absorbente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1803 , F 216, S 8, H GR 46427, I/A 7 N (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 40, S 8, H GR 46427, I/A 7 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-18
- La Sociedad tiene por objeto la comercialización, transformación y fabricación de productos de madera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 38, S 8, H GR 46427, I/A 6 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-18
- Modificados la totalidad de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 38, S 8, H GR 46427, I/A 6 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 38, S 8, H GR 46427, I/A 6 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 38, S 8, H GR 46427, I/A 6 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-18
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 38, S 8, H GR 46427, I/A 6 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 38, S 8, H GR 46427, I/A 5 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-18