BBVA RENTING SA - EXTINGUIDA
Razón Social BBVA RENTING SA
CIF A28448694
Actividad Otras actividades crediticias
Página Web www.bbva.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE BBVA RENTING SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BBVA RENTING SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adelantado Lechiguero Jose Manuel | Apoderado | 05/10/2010 | 28/11/2019 |
Agustin Barrachina Alfredo | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/06/2011 | 28/11/2019 |
Ahumada Muntane Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/06/2011 | 28/11/2019 |
Alcaraz Buades Sergio | Apoderado Solidario | 12/05/2017 | 28/11/2019 |
Alonso De Caso Vaquero Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/03/2014 | 28/11/2019 |
Bañales Pascual Jose Ramon | Apoderado Solidario | 02/07/2009 | 28/11/2019 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Socio Unico | 24/11/2017 | 28/11/2019 |
Beade Lopez Alfonso | Apoderado | 07/11/2011 | 28/11/2019 |
Benito Clemente Miguel Angel | Apoderado | 12/04/2016 | 28/11/2019 |
Botella Sanfelix Carlos | Apoderado | 02/03/2009 | 28/11/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BBVA RENTING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35763 , F 160, S 8, H M 42039, I/A 214 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-28
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA DE LA SOCIEDAD POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 231 RRM.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35763 , F 160, S 8, H M 42039, I/A213-M (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35763 , F 160, S 8, H M 42039, I/A 213 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35763 , F 160, S 8, H M 42039, I/A 212 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28497 , F 224, S 8, H M 42039, I/A 211 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28497 , F 224, S 8, H M 42039, I/A 210 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28497 , F 224, S 8, H M 42039, I/A 209 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28497 , F 224, S 8, H M 42039, I/A 208 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-28
- AMPLIADO el poder conferido a DOÑA SUSANA PEÑA ORTIZ, que le fue conferido en escritura autorizada el 5 de mayo de 2005, por el Notario de Madrid, Don Gabriel Baleriola Lucas, con el número 1552 de protocolo, que originó la inscripción 106ª en la hoja de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28497 , F 223, S 8, H M 42039, I/A 207 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Apoderado Solidario
- Alcaraz Buades Sergio
- Caballero Garcia Lorenzo
- Clavero Prados Francisco
- Curto Gordo Joan Baptista
- Dominguez Yuste Cristina
- Escriu Mateu Olga
- Garcia Guzman Manuel
- Garcia Prieto Jose Maria
- Gomez Melero Jose Luis
- Isasa Cuartero Agustin
- Oleaga Paramo Amparo
- Otero Esteban Manuel Antonio
- Palacios Bejarano Rafael
- Palau Garrigues Enrique
- Rodriguez Carpio Antonio
- Terol Matas Miguel Angel
- Traseira Vilar Alfonso
- Urizar Arriaga Saioa
- Vega Simon Jose Jesus
- Velez De Mendizabal Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28497 , F 223, S 8, H M 42039, I/A 206 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-28