NEXO OPTICS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Manuel Tovar, 18
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEXO OPTICS SA
CIF A63321418
Fecha de Constitución 29/10/2003
Nombres Anteriores
- BBGR LENS IBERIA SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Cascales Sanchez Pedro
Auditor FORVIS MAZARS AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE NEXO OPTICS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEXO OPTICS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Belmonte Ruiz Javier | V-SEC NO CON | 18/10/2019 | 14/09/2021 |
Caccini Marco Alberto | Consejero | 19/04/2021 | 14/09/2021 |
Cascales Sanchez Pedro | Presidente | 01/02/2018 | 14/09/2021 |
Cascales Sanchez Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2018 | 14/09/2021 |
Cascales Sanchez Pedro | Consejero | 01/02/2018 | 14/09/2021 |
Cerrato Crespan Ignacio | Secretario No Consejero | 15/11/2013 | 14/09/2021 |
Daniel Vargas Enriquez | Apoderado Solidario | 03/10/2018 | 14/09/2021 |
Dominique Roger Ravets | Consejero | 03/10/2018 | 14/09/2021 |
Dominique Roger Ravets | Consejero | 04/02/2011 | 14/09/2021 |
Dominique Roger Ravets | Consejero | 03/02/2016 | 14/09/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NEXO OPTICS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39089 , F 181, S 8, H M 694485, I/A 6 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39089 , F 181, S 8, H M 694485, I/A 6 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39089 , F 181, S 8, H M 694485, I/A 5 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39089 , F 181, S 8, H M 694485, I/A 5 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39089 , F 181, S 8, H M 694485, I/A 4 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39089 , F 180, S 8, H M 694485, I/A 3 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
- C/ MANUEL TOVAR 18 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39089 , F 180, S 8, H M 694485, I/A 2 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 190, S 8, H B 275985, I/A 50 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 190, S 8, H B 275985, I/A 49 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-08
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 190, S 8, H B 275985, I/A 48 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-08