BAYSHORE NETWORKS IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Vivero, 5
Código Postal 28040
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BAYSHORE NETWORKS IBERIA SL
CIF B88059175
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/03/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Bayshore Networks Inc
VINCULACIONES DE BAYSHORE NETWORKS IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BAYSHORE NETWORKS IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bayshore Networks Inc | Socio Unico | 01/04/2019 | 20/07/2022 |
Puron Carrillo De Albornoz David | Apoderado | 25/09/2019 | 20/07/2022 |
Puron Carrillo De Albornoz David | Liquidador | 20/07/2022 | 20/07/2022 |
Senator Kevin Michael | Administrador Unico | 02/04/2019 | 20/07/2022 |
Puron Carrillo De Albornoz David | Administrador Unico | 04/04/2018 | 02/04/2019 |
Puron Carrillo De Albornoz David | Socio Unico | 04/04/2018 | 01/04/2019 |
ACTOS BORME DE BAYSHORE NETWORKS IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37461 , F 115, S 8, H M 667768, I/A 5 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37461 , F 115, S 8, H M 667768, I/A 5 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37461 , F 115, S 8, H M 667768, I/A 5 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37461 , F 115, S 8, H M 667768, I/A 5 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37461 , F 113, S 8, H M 667768, I/A 4 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37461 , F 113, S 8, H M 667768, I/A 3 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37461 , F 113, S 8, H M 667768, I/A 3 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
- C/ VIVERO, NUMERO 5, PLANTA 4ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37461 , F 112, S 8, H M 667768, I/A 2 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37461 , F 112, S 8, H M 667768, I/A 2 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37461 , F 110, S 8, H M 667768, I/A 1 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-28