BAUER INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social C/ LAGUNA DALGA 12 - NAVE A-1, POLIGONO INDUSTRIAL
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social BAUER INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL SA
CIF A85746568
Capital Social 60104.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 17/07/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Hingott Peter
Propietario Bauer Resources Gmbh
VINCULACIONES DE BAUER INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BAUER INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bauer Resources Gmbh | Socio Unico | 11/11/2009 | 30/10/2014 |
Breuer Roman Siegfried | Consejero | 11/11/2009 | 30/10/2014 |
Esteban Guinea Iñigo Maria | Secretario No Consejero | 11/11/2009 | 30/10/2014 |
Esteban Guinea Iñigo Maria | Apoderado | 02/12/2009 | 30/10/2014 |
Hingott Peter | Presidente | 11/11/2009 | 30/10/2014 |
Hingott Peter | Consejero Delegado | 11/11/2009 | 30/10/2014 |
Hingott Peter | Consejero | 11/11/2009 | 30/10/2014 |
Mesch Johann | Consejero | 11/11/2009 | 30/10/2014 |
ACTOS BORME DE BAUER INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27169 , F 41, S 8, H M 489477, I/A 4 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27169 , F 41, S 8, H M 489477, I/A 4 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-193-28
- Desembolsado: 45.078,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27169 , F 40, S 8, H M 489477, I/A 3 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27169 , F 40, S 8, H M 489477, I/A 2 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27169 , F 37, S 8, H M 489477, I/A 1 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27169 , F 37, S 8, H M 489477, I/A 1 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-28
Dirección:C/ LAGUNA DALGA 12 - NAVE A-1, POLIGONO INDUSTRIAL (MADRID)
Comienzo de operaciones:17/07/09
Objeto social:REDUCCION DE LOS RIESGOS MEDIOAMBIENTALES EN SUELOS, AGUAS Y AIRE, CONSIDERANDO ASPECTOS ECONOMICOS Y MEDIOAMBIENTALES..
Capital Suscrito:60.104,00 Euros
Desembolsado:15.026,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27169 , F 37, S 8, H M 489477, I/A 1 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-28