BASTER MARTIN SEGURIDAD PRIVADA VIGILANCIA Y PROTECCION DE BIENES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arizala, 43
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BASTER MARTIN SEGURIDAD PRIVADA VIGILANCIA Y PROTECCION DE BIENES SL
CIF B65469371
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Actividades de seguridad privada
Fecha de Constitución 01/01/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Estrada Gonzalez Gabriel
VINCULACIONES DE BASTER MARTIN SEGURIDAD PRIVADA VIGILANCIA Y PROTECCION DE BIENES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BASTER MARTIN SEGURIDAD PRIVADA VIGILANCIA Y PROTECCION DE BIENES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baster Negre Ana Belen | Apoderado | 11/02/2011 | 25/05/2020 |
BMR ADVOCATS I ECONOMISTES SLP | Administrador Concursal | 24/01/2019 | 25/05/2020 |
De Uña Martin Carlos | Apoderado Solidario | 26/10/2015 | 25/05/2020 |
Estrada Gonzalez Gabriel | Administrador Unico | 05/06/2012 | 25/05/2020 |
Romero Climent Jordi | REP.ADM.CONC | 24/01/2019 | 25/05/2020 |
Martin Fernandez Purificacion | Administrador Unico | 08/02/2011 | 05/06/2012 |
ACTOS BORME DE BASTER MARTIN SEGURIDAD PRIVADA VIGILANCIA Y PROTECCION DE BIENES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42352 , F 20, S 8, H B 404835, I/A 7 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1183/2018, AUTO FIRME DE FECHA 25/02/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42352 , F 20, S 8, H B 404835, I/A 7 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42352 , F 20, S 8, H B 404835, I/A 7 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 1183/2018, AUTO FIRME DE FECHA 07/11/2018, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42352 , F 19, S 8, H B 404835, I/A 6 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42352 , F 19, S 8, H B 404835, I/A 6 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: CARLOS DE UÑA MARTIN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42352 , F 19, S 8, H B 404835, I/A 5 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42352 , F 18, S 8, H B 404835, I/A 4 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42352 , F 18, S 8, H B 404835, I/A 3 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42352 , F 18, S 8, H B 404835, I/A 3 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-08
- En el BORME no.34/2011 y con referencia 73823 SE RECTIFICA EL NUMERO DE POLICIA DEL DOMICILIO SOCIAL,SIENDO EL CORRECTO 41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42352 , F 14, S 8, H B 404835, I/A 1 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-08