OGILVY PUBLIC RELATIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rios Rosas, 26
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OGILVY PUBLIC RELATIONS SL
CIF B62293113
Nombres Anteriores
- BASSAT OGILVY COMUNICACION SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente O'donnell Paul
Propietario WPP HOLDINGS SPAIN SL
Auditor CYO CONSULTORES Y AUDITORES SL
VINCULACIONES DE OGILVY PUBLIC RELATIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OGILVY PUBLIC RELATIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvaro Ruiz Lucia | Apoderado Solidario | 04/06/2013 | 09/02/2021 |
CYO CONSULTORES Y AUDITORES SL | Auditor | 04/02/2009 | 09/02/2021 |
CYO CONSULTORES Y AUDITORES SL | Auditor | 07/12/2011 | 09/02/2021 |
Dominguez Lopez De Castro Alvaro | Apoderado Solidario | 07/07/2017 | 09/02/2021 |
Dominguez Lopez De Castro Alvaro | Apoderado Mancomunado | 07/07/2017 | 09/02/2021 |
Goenechea Alvarez Borja | Apoderado Solidario | 04/06/2013 | 09/02/2021 |
Gutierrez Perez Marta | Apoderado Mancomunado | 17/10/2019 | 09/02/2021 |
Gutierrez Perez Marta | Apoderado Solidario | 17/10/2019 | 09/02/2021 |
Martinez Iglesias Francisco | Secretario No Consejero | 04/06/2013 | 09/02/2021 |
Mendez Zori Jose Maria | V-SEC NO CON | 23/04/2009 | 09/02/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OGILVY PUBLIC RELATIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38730 , F 168, S 8, H M 556016, I/A 15 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38730 , F 168, S 8, H M 556016, I/A 15 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 128, S 8, H M 556016, I/A 14 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 128, S 8, H M 556016, I/A 13 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-28
- C/ RIOS ROSAS, 26. (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 127, S 8, H M 556016, I/A 12 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 127, S 8, H M 556016, I/A 12 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 127, S 8, H M 556016, I/A 12 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 127, S 8, H M 556016, I/A 11 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 125, S 8, H M 556016, I/A 10 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 125, S 8, H M 556016, I/A 10 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-28