BASQUE EXPERIENCE GASTRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Telleria, 31
Código Postal 48004
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social BASQUE EXPERIENCE GASTRO SL
CIF B95900387
Capital Social 200000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/09/2017
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario LA SALVE BILBAO SL
VINCULACIONES DE BASQUE EXPERIENCE GASTRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BASQUE EXPERIENCE GASTRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andujar Pina Ana | Apoderado | 23/05/2018 | 25/01/2022 |
Domingo Domingo Jesus | Apoderado | 23/05/2018 | 25/01/2022 |
Fernandez Palacios Ernesto | Apoderado | 23/05/2018 | 25/01/2022 |
Fernandez Palacios Ernesto | Apoderado Solidario | 23/05/2018 | 25/01/2022 |
Gonzalez Perez Elena | Apoderado | 23/05/2018 | 25/01/2022 |
Jimenez Ortega Juan | Apoderado | 23/05/2018 | 25/01/2022 |
LA SALVE BILBAO SL | Socio Unico | 28/11/2017 | 25/01/2022 |
MAHOU SA | Consejero | 28/11/2017 | 25/01/2022 |
MAHOU SA | Liquidador | 25/01/2022 | 25/01/2022 |
Martinez Falero Garcia Beatriz | Apoderado Solidario | 23/05/2018 | 25/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BASQUE EXPERIENCE GASTRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5729 , F 197, S 8, H BI 70643, I/A 5 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5729 , F 197, S 8, H BI 70643, I/A 5 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5729 , F 197, S 8, H BI 70643, I/A 5 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-48
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5729 , F 197, S 8, H BI 70643, I/A 5 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-48
Apoderado Solidario
Apoderado
- Andujar Pina Ana
- Domingo Domingo Jesus
- Fernandez Palacios Ernesto
- Gonzalez Perez Elena
- Jimenez Ortega Juan
- Martinez Falero Garcia Beatriz
- Mercado Nieto Antonio
- Muñoz Acevedo Irene
- Navarro Ceballos Mariano
- Roca Torres Francisco
- Ruiz De Velasco Martinez De Ercilla Juan
- Ruiz Ibinarriaga Juan
- Saez Lechuga Israel
- Saiz Lekue Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5729 , F 197, S 8, H BI 70643, I/A 4 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-48
- C/ TELLERIA 31ª - EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL BOLU (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5729 , F 197, S 8, H BI 70643, I/A 3 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-48
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5729 , F 197, S 8, H BI 70643, I/A 3 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5729 , F 195, S 8, H BI 70643, I/A 1 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5729 , F 195, S 8, H BI 70643, I/A 1 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-48
Dirección:C/ ELCANO 5 2º DC (BILBAO)
Comienzo de operaciones:13/09/17
Capital:200.000,00 Euros
Objeto social:gestión, explotación y desarrollo de establecimientos relacionados con la hostelería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5729 , F 195, S 8, H BI 70643, I/A 1 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-48