BASOLI SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social BASOLI SA
CIF A58471509
Capital Social 521574.47 Euros
Actividad Venta de otros vehículos de motor
Página Web www.basoli.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Basoli Gurgui Simon
Auditor ALTER B G AUDITORS SL
VINCULACIONES DE BASOLI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BASOLI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTER B G AUDITORS SL | Auditor | 22/04/2013 | 22/03/2018 |
ALTER B G AUDITORS SL | Auditor | 19/08/2010 | 22/03/2018 |
Basoli Gurgui Andreu | Consejero | 01/08/2012 | 22/03/2018 |
Basoli Gurgui Joan | Consejero | 01/08/2012 | 22/03/2018 |
Basoli Gurgui Joan | Consejero Delegado | 01/08/2012 | 22/03/2018 |
Basoli Gurgui Joan | Secretario | 01/08/2012 | 22/03/2018 |
Basoli Gurgui Simon | Presidente | 01/08/2012 | 22/03/2018 |
Basoli Gurgui Simon | Consejero | 01/08/2012 | 22/03/2018 |
Basoli Gurgui Simon | Consejero Delegado | 01/08/2012 | 22/03/2018 |
Basoli Rabasa Andres | Consejero | 01/08/2012 | 22/03/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BASOLI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43314 , F 183, S 8, H B 34298, I/A 27 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 41/2014, AUTO FIRME DE FECHA 06/03/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43314 , F 183, S 8, H B 34298, I/A 27 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43314 , F 183, S 8, H B 34298, I/A 27 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 597/2014-B, FIRME DE FECHA 22/07/2014, RESOLUCION JUDICIAL DE ACUMULACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD "BASOLI SABADELL SA" E "INBAGUR SL" CON EL DE ESTA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43314 , F 183, S 8, H B 34298, I/A 26 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-79-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 41/2014, AUTO FIRME DE FECHA 04/04/2014, ACUMULACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD "INBAGUR, S.L." CON EL DE LA SOCIEDAD "BASOLI, S.A."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43314 , F 182, S 8, H B 34298, I/A 25 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 41/2014, AUTO FIRME DE FECHA 20/02/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43314 , F 182, S 8, H B 34298, I/A 24 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43314 , F 182, S 8, H B 34298, I/A 24 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-08
Capital Anterior: | 321.541,48 | Euros |
Aumento de capital: | 200.032,99 | Euros |
Capital Actual: | 521.574,47 | Euros |
Porcentaje: | 62,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43314 , F 181, S 8, H B 34298, I/A 23 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43314 , F 181, S 8, H B 34298, I/A 22 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22797 , F 48, S 8, H B 34298, I/A 17 N (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-08