BASK EAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Elcano, 5
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social BASK EAT SL
CIF B95966032
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 12/07/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE BASK EAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BASK EAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ceberio Torrontegui Jose Antonio Miguel | Administrador Mancomunado | 04/05/2021 | 26/04/2022 |
Mandaluniz Santiago Kotska | Apoderado | 04/09/2019 | 26/04/2022 |
Mandaluniz Santiago Kotska | Administrador Mancomunado | 04/05/2021 | 26/04/2022 |
Ceberio Torrontegui Jose Antonio Miguel | Administrador Unico | 16/07/2019 | 26/02/2021 |
ACTOS BORME DE BASK EAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5865 , F 214, S 8, H BI 73787, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BASK EAT SL
Nif:B95966032
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Parte Dispositiva:
Conclusión de concurso por insuficiencia de la masa activa
Fecha de Resolución:20/07/2021
Número Procedimiento Concursal:31/2021
Datos Registrales:
Tomo:
5865
Libro:
0
Folio:
214
Hoja:
8-73787
Inscripción:
5
Fecha Inscripción26/04/2022
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5865 , F 214, S 8, H BI 73787, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BASK EAT SL
Nif:B95966032
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Parte Dispositiva:
Declaración de concurso voluntario
Fecha de Resolución:20/07/2021
Número Procedimiento Concursal:31/2021
Datos Registrales:
Tomo:
5865
Libro:
0
Folio:
214
Hoja:
8-73787
Inscripción:
5
Fecha Inscripción26/04/2022
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5865 , F 214, S 8, H BI 73787, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5865 , F 214, S 8, H BI 73787, I/A 4 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5865 , F 214, S 8, H BI 73787, I/A 4 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5865 , F 214, S 8, H BI 73787, I/A 3 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5865 , F 212, S 8, H BI 73787, I/A 2 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5865 , F 210, S 8, H BI 73787, I/A 1 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-48
Dirección:C/ ELCANO 5 1º - DCHA. (BILBAO)
Comienzo de operaciones:12/07/19
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:EXPLOTACION DE RESTAURANTE Y SERVICIOS DE HOSTELERIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5865 , F 210, S 8, H BI 73787, I/A 1 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-48