BASIL CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social BASIL CAPITAL SICAV
Nombres Anteriores
- BETA 4 INVERSIONES FINANCIERAS SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BASIL CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BASIL CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cebollero Fraile Elena | Liquidador | 09/02/2023 | 09/02/2023 |
Cebollero Fraile Elena | Consejero | 29/01/2010 | 09/02/2023 |
Cebollero Fraile Elena | Presidente | 29/01/2010 | 09/02/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 06/07/2010 | 09/02/2023 |
Galan Parrado Javier | Consejero | 11/08/2017 | 09/02/2023 |
Perez Diaz Rosa Maria | Secretario | 29/01/2010 | 09/02/2023 |
Perez Diaz Rosa Maria | Consejero | 29/01/2010 | 09/02/2023 |
RENTA 4 BANCO SA | EntidDeposit | 11/10/2012 | 09/02/2023 |
RENTA 4 GESTORA SGIIC SA | Entidad Gestora | 09/02/2023 | |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 09/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BASIL CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24303 , F 78, S 8, H M 436970, I/A 15 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24303 , F 78, S 8, H M 436970, I/A 15 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24303 , F 78, S 8, H M 436970, I/A 15 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24303 , F 78, S 8, H M 436970, I/A 15 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24303 , F 78, S 8, H M 436970, I/A 15 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24303 , F 77, S 8, H M 436970, I/A 14 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24303 , F 77, S 8, H M 436970, I/A 13 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24303 , F 77, S 8, H M 436970, I/A 12 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24303 , F 76, S 8, H M 436970, I/A 11 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24303 , F 76, S 8, H M 436970, I/A 11 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-28