BASA TBM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zuberoa, 9
Código Postal 48450
Municipio Etxebarri
Provincia Bizkaia
Razón Social BASA TBM SL
CIF B95810537
Capital Social 117900.0 Euros
Actividad Reparación de maquinaria
Fecha de Constitución 11/06/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BASA TBM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BASA TBM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bellido Fernandez Carlos | Consejero | 13/12/2016 | 25/01/2018 |
Fernandez Gonzalez Luis Santiago | Consejero | 13/07/2015 | 25/01/2018 |
Garcia Arechavaleta Aitor | Gerente | 13/07/2015 | 25/01/2018 |
Garcia Arechavaleta Asier | Presidente | 13/07/2015 | 25/01/2018 |
Garcia Arechavaleta Asier | Consejero | 13/07/2015 | 25/01/2018 |
Garcia Arechavaleta Igor | Consejero | 13/07/2015 | 25/01/2018 |
Lopetegui Gual Jose Joaquin | Liquidador | 25/01/2018 | 25/01/2018 |
Lopetegui Gual Jose Joaquin | Consejero | 13/07/2015 | 25/01/2018 |
Martin Martin Enrique | Consejero | 13/07/2015 | 25/01/2018 |
Martin Martin Enrique | Secretario | 13/12/2016 | 25/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BASA TBM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 177, S 8, H BI 66553, I/A 4 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 177, S 8, H BI 66553, I/A 4 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 177, S 8, H BI 66553, I/A 4 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-48
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 177, S 8, H BI 66553, I/A 4 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-48
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 177, S 8, H BI 66553, I/A 3 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-48
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 177, S 8, H BI 66553, I/A 3 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-48
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 176, S 8, H BI 66553, I/A 2 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 173, S 8, H BI 66553, I/A 1 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-48
Dirección:C/ ZUBEROA, 9, POLIGONO INDUSTRIAL LEZAMA-LEGUIZAM (ETXEBARRI, ANTEIGLESIA DE S
Comienzo de operaciones:11/06/15
Capital:117.900,00 Euros
Objeto social:La rehabilitación, adaptación, reparación y mantenimiento de máquinas tuneladoras, el suministro de conjuntos y subconjuntos metálicos, repuestos y servicios asociados a las mismas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5545 , F 173, S 8, H BI 66553, I/A 1 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-48