ANAWA EMPRENDIMIENTOS Y PARTICIPACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Don Ramon de la Cruz, 88
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANAWA EMPRENDIMIENTOS Y PARTICIPACIONES SL
CIF B85400653
Capital Social 781006.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 25/03/2008
Nombres Anteriores
- BARUERI XXI SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ANAWA EMPRENDIMIENTOS Y PARTICIPACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANAWA EMPRENDIMIENTOS Y PARTICIPACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrero Iguacel Mario Santiago | Apoderado | 25/06/2015 | 18/03/2024 |
Garcia Fernandez-pacheco Susana | Apoderado | 20/02/2014 | 18/03/2024 |
Sanchez Reyero Ana | Liquidador | 18/03/2024 | 18/03/2024 |
Sanchez Reyero Ana Maria | Administrador Unico | 22/03/2016 | 18/03/2024 |
Garcia Fernandez-pacheco Susana | Administrador Unico | 25/06/2015 | 22/03/2016 |
Cabrero Iguacel Mario Santiago | Administrador Unico | 14/02/2014 | 25/06/2015 |
Garcia Fernandez-pacheco Susana | Administrador Unico | 13/07/2009 | 14/02/2014 |
Cabrero Silveira Debora | Administrador Unico | 13/07/2009 |
ACTOS BORME DE ANAWA EMPRENDIMIENTOS Y PARTICIPACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25462 , F 197, S 8, H M 458747, I/A 11 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25462 , F 197, S 8, H M 458747, I/A 11 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25462 , F 197, S 8, H M 458747, I/A 11 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25462 , F 197, S 8, H M 458747, I/A 11 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25462 , F 197, S 8, H M 458747, I/A 10 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25462 , F 197, S 8, H M 458747, I/A 10 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25462 , F 166, S 8, H M 458747, I/A 9 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25462 , F 166, S 8, H M 458747, I/A 8 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25462 , F 166, S 8, H M 458747, I/A 8 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25462 , F 165, S 8, H M 458747, I/A 7 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28