BARTILLAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ BERNARDO DE BUADELLA 4 ENTLO. 2&
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social BARTILLAT SL
CIF B57400012
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 27/01/2006
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE BARTILLAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARTILLAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hagenaers Francois Alejandro | Administrador Mancomunado | 03/03/2009 | 11/08/2011 |
Hagenaers Francois Alejandro Mauricio | Administrador Mancomunado | 11/08/2011 | |
Hagenaers Francois Alejandro Mauricio | Liquidador Mancomunado | 11/08/2011 | 11/08/2011 |
Peugeot Christian Etienne | Administrador Mancomunado | 03/03/2009 | 11/08/2011 |
Peugeot Christian Etienne | Liquidador Mancomunado | 11/08/2011 | 11/08/2011 |
Feliu Bordoy Jose Luis | Administrador Unico | 03/03/2009 |
ACTOS BORME DE BARTILLAT SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-163-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226 , F 50, S 8, H PM 55640, I/A 3 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226 , F 50, S 8, H PM 55640, I/A 3 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-07
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226 , F 50, S 8, H PM 55640, I/A 3 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-07
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226 , F 50, S 8, H PM 55640, I/A 3 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-162-07
- C/ BERNARDO DE BUADELLA 4 ENTLO. 2& (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226 , F 50, S 8, H PM 55640, I/A 2 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226 , F 50, S 8, H PM 55640, I/A 2 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226 , F 50, S 8, H PM 55640, I/A 2 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-07