BARREDA ASESORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonio Reig, 2
Código Postal 28035
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BARREDA ASESORES SL
CIF B82471657
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BARREDA ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARREDA ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Gutierrez Jose Luis | Liquidador | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
Alonso Gutierrez Jose Luis | Apoderado | 28/02/2017 | 17/01/2018 |
Sanchez Hernandez Joaquina | Administrador Unico | 05/02/2013 | 17/01/2018 |
Alonso Gutierrez Jose Luis | Administrador Unico | 05/02/2013 |
ACTOS BORME DE BARREDA ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14692 , F 143, S 8, H M 243710, I/A 9 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14692 , F 143, S 8, H M 243710, I/A 9 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14692 , F 143, S 8, H M 243710, I/A 9 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14692 , F 143, S 8, H M 243710, I/A 9 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-28
- C/ ANTONIO REIG 2, B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14692 , F 143, S 8, H M 243710, I/A 8 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14692 , F 143, S 8, H M 243710, I/A 8 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14692 , F 141, S 8, H M 243710, I/A 7 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
- C/ JOSE BASTOS 24 2º IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14692 , F 141, S 8, H M 243710, I/A 6 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4º. Domicilio social y web corporativa.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14692 , F 141, S 8, H M 243710, I/A 6 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14692 , F 141, S 8, H M 243710, I/A 5 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-28