BARRANCO ALAMBIQUE SA - EXTINGUIDA
Municipio Los Barrios
Provincia Cádiz
Razón Social BARRANCO ALAMBIQUE SA
CIF A41141193
Actividad Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BARRANCO ALAMBIQUE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARRANCO ALAMBIQUE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bustillo Muñoz Carlos | Secretario | 24/08/2012 | 15/04/2013 |
Frescamaris Investment Bv | Socio único | 15/04/2013 | |
Lowsley Williams Joannan Catherine | Consejero | 24/08/2012 | 15/04/2013 |
Lowsley Williams Patricio David Eduardo | Consejero Delegado | 24/08/2012 | 15/04/2013 |
Lowsley Williams Patricio David Eduardo | Presidente | 24/08/2012 | 15/04/2013 |
Lowsley Williams Patricio David Eduardo | Consejero | 24/08/2012 | 15/04/2013 |
Lowsley Williams Patricio David Eduardo | Apoderado | 15/04/2013 | |
Onianwa Ifeoma | Consejero | 24/08/2012 | 15/04/2013 |
ACTOS BORME DE BARRANCO ALAMBIQUE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1278 , F 182, S 8, H CA 16034, I/A 8 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1278 , F 182, S 8, H CA 16034, I/A 8 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1278 , F 182, S 8, H CA 16034, I/A 8 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-11
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1278 , F 182, S 8, H CA 16034, I/A 8 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-11
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1278 , F 182, S 8, H CA 16034, I/A 7 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-11
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1278 , F 182, S 8, H CA 16034, I/A 7 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-11
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1278 , F 182, S 8, H CA 16034, I/A 7 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-149-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-138-11