BARPER CATPER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Cartagena, 245
Código Postal 08025
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BARPER CATPER SL
CIF B66025008
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 19/04/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BARPER CATPER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARPER CATPER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz Cobo Alexandre | Liquidador | 16/12/2019 | 04/01/2023 |
Muñoz Ruiz Gabriel | Liquidador | 04/01/2023 | 04/01/2023 |
Muñoz Cobo Alexandre | Administrador Unico | 15/07/2015 | 16/12/2019 |
Muñoz Ruiz Gabriel | Administrador Unico | 14/05/2013 | 15/07/2015 |
ACTOS BORME DE BARPER CATPER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43766 , F 39, S 8, H B 437662, I/A 6 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43766 , F 39, S 8, H B 437662, I/A 6 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43766 , F 39, S 8, H B 437662, I/A 6 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: GABRIEL MUÑOZ RUIZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43766 , F 38, S 8, H B 437662, I/A 5 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43766 , F 38, S 8, H B 437662, I/A 4 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43766 , F 38, S 8, H B 437662, I/A 4 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43766 , F 38, S 8, H B 437662, I/A 4 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
- CL CARTAGENA Num.245 P.3 PTA.E (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43766 , F 38, S 8, H B 437662, I/A 3 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43766 , F 38, S 8, H B 437662, I/A 2 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43766 , F 38, S 8, H B 437662, I/A 2 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08