BARODINA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Antoni Cusido, 4
Código Postal 08208
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Razón Social BARODINA SA
CIF A58112087
Actividad Agencias de publicidad
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BARODINA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARODINA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Codina Roig Oriol | Apoderado | 04/12/2009 | 14/12/2015 |
Codina Roig Samuel | Administrador Solidario | 11/10/2012 | 14/12/2015 |
Codina Roig Samuel | Apoderado | 04/12/2009 | 14/12/2015 |
Codina Rovira Jaime | Administrador Solidario | 11/10/2012 | 14/12/2015 |
Codina Rovira Jaime | Liquidador | 14/12/2015 | 14/12/2015 |
Codina Solano Santiago | Apoderado | 04/12/2009 | 14/12/2015 |
ACTOS BORME DE BARODINA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9816 , F 17, S 8, H B 46176, I/A 13 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9816 , F 17, S 8, H B 46176, I/A 13 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9816 , F 17, S 8, H B 46176, I/A 13 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9816 , F 17, S 8, H B 46176, I/A 12 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9816 , F 15, S 8, H B 46176, I/A 11 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08