BARO DE MALDA 26 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hermosilla, 64
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BARO DE MALDA 26 SL
CIF B66550740
Capital Social 620000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 04/06/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BARO DE MALDA 26 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARO DE MALDA 26 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amargos Altisent Francisco Javier | Liquidador Solidario | 16/11/2021 | 16/11/2021 |
Amargos Altisent Francisco Javier | Administrador Solidario | 22/11/2018 | 16/11/2021 |
Castillo Valero Jose Antonio | Apoderado Solidario | 10/07/2015 | 16/11/2021 |
Jimenez Muñoz Enrique | Administrador Solidario | 22/11/2018 | 16/11/2021 |
Jimenez Muñoz Enrique | Liquidador Solidario | 16/11/2021 | 16/11/2021 |
Fina Figueras Patricia | Administrador Unico | 26/07/2018 | 22/11/2018 |
Barreiro Rodellar Maria Carmen | Administrador Unico | 06/07/2015 | 26/07/2018 |
ACTOS BORME DE BARO DE MALDA 26 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37252 , F 130, S 8, H M 664410, I/A 3 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37252 , F 130, S 8, H M 664410, I/A 3 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37252 , F 130, S 8, H M 664410, I/A 3 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37252 , F 130, S 8, H M 664410, I/A 3 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
- C/ HERMOSILLA 64 6º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37252 , F 130, S 8, H M 664410, I/A 2 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44899 , F 181, S 8, H B 470775, I/A 4 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44899 , F 181, S 8, H B 470775, I/A 4 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44899 , F 181, S 8, H B 470775, I/A 3 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44899 , F 181, S 8, H B 470775, I/A 3 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44899 , F 179, S 8, H B 470775, I/A 2 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-08