BARNALUNG SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Ptge Montornes, 5
Código Postal 08023
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BARNALUNG SLP
CIF B65739765
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Actividades de medicina especializada
Fecha de Constitución 16/02/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BARNALUNG SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARNALUNG SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Badorrey Martin Maria Isabel | Liquidador | 07/06/2021 | 16/02/2022 |
Badorrey Martin Maria Isabel | Administrador Unico | 18/04/2012 | 07/06/2021 |
ACTOS BORME DE BARNALUNG SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43135 , F 146, S 8, H B 423418, I/A 4 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43135 , F 146, S 8, H B 423418, I/A 4 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43135 , F 145, S 8, H B 423418, I/A 3 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43135 , F 145, S 8, H B 423418, I/A 3 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43135 , F 145, S 8, H B 423418, I/A 3 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-08
- PJ MONTORNES Num.5 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43135 , F 145, S 8, H B 423418, I/A 2 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08
- LOS SOCIOS PROFESIONALES SON JOSE MORERA PRAT,CARLOS MARTINEZ RIVERA Y MARIA ISABEL BADORREY MARTIN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43135 , F 143, S 8, H B 423418, I/A 1 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43135 , F 143, S 8, H B 423418, I/A 1 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-08
Dirección:PS VALLDAURA Num.192 P.12 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:16/02/12
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:EXCLUSIVO LA ACTIVIDAD PROPIA DEL EJERCICIO DE LA PROFESION DE MEDICOS ESPECIALISTAS EN PNEUMOLOGIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43135 , F 143, S 8, H B 423418, I/A 1 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-08