BARNABIS GROWSHOP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Pere Mes Baix, 40
Código Postal 08003
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BARNABIS GROWSHOP SL
CIF B66486648
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/03/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BARNABIS GROWSHOP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARNABIS GROWSHOP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andrea Barbara | Administrador Unico | 25/04/2016 | 23/07/2018 |
Andrea Barbara | Liquidador | 23/07/2018 | 23/07/2018 |
Niccolo Maria Straforini | Administrador Unico | 05/03/2015 | 25/04/2016 |
ACTOS BORME DE BARNABIS GROWSHOP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44708 , F 125, S 8, H B 464109, I/A 3 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44708 , F 125, S 8, H B 464109, I/A 3 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44708 , F 125, S 8, H B 464109, I/A 3 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
- DECLARACION DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO DON ANDREA BARBARA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44708 , F 124, S 8, H B 464109, I/A 2 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44708 , F 124, S 8, H B 464109, I/A 2 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44708 , F 124, S 8, H B 464109, I/A 2 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44708 , F 124, S 8, H B 464109, I/A 1 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-08
Dirección:CL SANT PERE MES BAIX 40 BAJOS (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:04/03/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. DISTRIBUCION COMERCIAL. IMPORTACION Y EXPORTACION. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. ACTIVIDADES PROFESIONALES. ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44708 , F 124, S 8, H B 464109, I/A 1 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-08