BARGUESER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Casp, 86
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BARGUESER SL
CIF B61532750
Capital Social 403100.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Monleon Pages Joaquin
VINCULACIONES DE BARGUESER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARGUESER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Monleon Pages Eulalia | Apoderado | 01/08/2011 | 06/03/2012 |
Monleon Pages Joaquin | Administrador Unico | 18/07/2011 | 06/03/2012 |
Bargues Serra Jose Ramon | Administrador | 18/07/2011 | |
Serra Coll Maria Montserrat | Administrador | 18/07/2011 |
ACTOS BORME DE BARGUESER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30718 , F 60, S 8, H B 179563, I/A 9 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30718 , F 58, S 8, H B 179563, I/A 8 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-08
- DECLARACION DE PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30718 , F 58, S 8, H B 179563, I/A 7 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-08
- CL CASPE Num.86 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30718 , F 58, S 8, H B 179563, I/A 6 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30718 , F 58, S 8, H B 179563, I/A 6 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30718 , F 58, S 8, H B 179563, I/A 6 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-08
- DECLARACION DEL CARACTER DE UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO: JOSE RAMON BARGUES SERRA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30718 , F 56, S 8, H B 179563, I/A 5 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-08
Capital Anterior: | 838.016,37 | Euros |
Disminución de capital | 434.916,37 | Euros |
Capital Actual: | 403.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 51,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30718 , F 56, S 8, H B 179563, I/A 5 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08