BARDATEX MELILLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Aeropuerto, 15
Código Postal 52005
Municipio Melilla
Provincia Melilla
Razón Social BARDATEX MELILLA SL
CIF B52038858
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/02/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ismail Bardaa
VINCULACIONES DE BARDATEX MELILLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARDATEX MELILLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bardaa Ismail | Administrador Solidario | 17/06/2019 | 20/12/2023 |
Boubkari Nour-edine | Administrador Solidario | 17/06/2019 | 20/12/2023 |
Ismail Bardaa | Administrador Unico | 26/10/2022 | 20/12/2023 |
Ismail Bardaa | Socio Unico | 26/10/2022 | 20/12/2023 |
Ismail Bardaa | Liquidador | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
Ismail Bardaa | Administrador Solidario | 26/10/2022 | |
Nour-edine Boubkari | Administrador Solidario | 26/10/2022 | |
Bardaa Ismail | Socio Unico | 08/03/2018 | 17/06/2019 |
Bardaa Ismail | Administrador Unico | 08/03/2018 | 17/06/2019 |
ACTOS BORME DE BARDATEX MELILLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 76, S 8, H ML 2500, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-52
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 76, S 8, H ML 2500, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-52
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 76, S 8, H ML 2500, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-52
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 76, S 8, H ML 2500, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-52
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 76, S 8, H ML 2500, I/A 3 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-52
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 76, S 8, H ML 2500, I/A 3 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-52
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 76, S 8, H ML 2500, I/A 3 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-52
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 76, S 8, H ML 2500, I/A 3 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-52
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 76, S 8, H ML 2500, I/A 2 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-52
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 76, S 8, H ML 2500, I/A 2 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-52