BARCOS DEL MUSEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR MUELLE EL RENDIELLO PUERTO DEL MUSEL
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Razón Social BARCOS DEL MUSEL SL
CIF B52503117
Capital Social 150000.0 Euros
Actividad Pesca marina
Fecha de Constitución 17/12/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BARCOS DEL MUSEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARCOS DEL MUSEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Suarez Fernandez Jose Honorio | Liquidador | 16/08/2022 | 16/08/2022 |
Suarez Fernandez Jose Honorio | Administrador Unico | 22/02/2019 | 16/08/2022 |
Muñiz Rodriguez Francisco Javier | Administrador Unico | 18/01/2013 | 22/02/2019 |
ACTOS BORME DE BARCOS DEL MUSEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 153, S 8, H AS 44641, I/A 4 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 153, S 8, H AS 44641, I/A 4 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 153, S 8, H AS 44641, I/A 4 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 153, S 8, H AS 44641, I/A 4 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 153, S 8, H AS 44641, I/A 3 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 153, S 8, H AS 44641, I/A 3 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 153, S 8, H AS 44641, I/A 2 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-33
Capital Anterior: | 650.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 150.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 76,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 153, S 8, H AS 44641, I/A 2 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 144, S 8, H AS 44641, I/A 1 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-33
Dirección:LUGAR MUELLE EL RENDIELLO PUERTO DEL MUSEL (GIJON)
Comienzo de operaciones:17/12/12
Capital:650.000,00 Euros
Objeto social:La captura, pesca y cultivo de especies marinas de toda naturaleza, mediante buques, parques, viveros u otras modalidades cualesquiera sin excepcion alguna, así como su compra, venta y comercializacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 144, S 8, H AS 44641, I/A 1 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-33