BARCELONESA FOOD INGREDIENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Crom, 14
Código Postal 08940
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BARCELONESA FOOD INGREDIENTS SL
CIF B66459769
Capital Social 564904.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Fecha de Constitución 28/01/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BARCELONESA FOOD INGREDIENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARCELONESA FOOD INGREDIENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Collell Galceran Albert | Liquidador | 20/12/2017 | 18/05/2018 |
Collell Galceran Enric | Liquidador | 20/12/2017 | 18/05/2018 |
Adan Cross Aurelio | Consejero | 08/04/2015 | 20/12/2017 |
Collell Galceran Albert | Secretario | 08/04/2015 | 20/12/2017 |
Collell Galceran Albert | Consejero | 08/04/2015 | 20/12/2017 |
Collell Galceran Albert | Consejero Delegado | 08/04/2015 | 20/12/2017 |
Collell Galceran Enric | Presidente | 08/04/2015 | 20/12/2017 |
Collell Galceran Enric | Consejero | 08/04/2015 | 20/12/2017 |
Collell Galceran Enric | Consejero Delegado | 08/04/2015 | 20/12/2017 |
Valdominos Marcos Agustin | Consejero | 08/04/2015 | 20/12/2017 |
ACTOS BORME DE BARCELONESA FOOD INGREDIENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44758 , F 50, S 8, H B 465596, I/A 3 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
Capital Anterior: | 35.295,00 | Euros |
Aumento de capital: | 529.609,00 | Euros |
Capital Actual: | 564.904,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.500,52 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44758 , F 50, S 8, H B 465596, I/A 3 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44758 , F 50, S 8, H B 465596, I/A 3 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44758 , F 49, S 8, H B 465596, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44758 , F 49, S 8, H B 465596, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44758 , F 49, S 8, H B 465596, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44758 , F 47, S 8, H B 465596, I/A 1 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-08
Dirección:CL CROM 14, POLIGONO INDUSTRIAL FAMADES (CORNELLA DE LLOBREGAT)
Comienzo de operaciones:28/01/15
Capital:35.295,00 Euros
Objeto social:TODA CLASE DE OPERACIONES DE FABRICACION, VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ADITIVOS ALIMENTARIOS, LA IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS QUIMICOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44758 , F 47, S 8, H B 465596, I/A 1 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-08