BARCELONA FITNESS 24H SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roger de Lluria, 40
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BARCELONA FITNESS 24H SL
CIF B66824970
Capital Social 57500.0 Euros
Actividad Actividades de los gimnasios
Fecha de Constitución 14/07/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BARCELONA FITNESS 24H SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARCELONA FITNESS 24H SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casserras Gasol Jordi | Administrador Concursal | 17/07/2019 | 24/02/2021 |
Serra Verdaguer Nestor | Administrador Unico | 21/11/2018 | 10/01/2020 |
Navarro Roige Jofre | Administrador Solidario | 21/07/2016 | 21/11/2018 |
Serra Verdaguer Nestor | Administrador Solidario | 21/07/2016 | 21/11/2018 |
ACTOS BORME DE BARCELONA FITNESS 24H SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45474 , F 171, S 8, H B 489064, I/A 7 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-42-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 404/2019, AUTO FIRME DE FECHA 15/01/2021, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45474 , F 171, S 8, H B 489064, I/A 7 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-42-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45474 , F 171, S 8, H B 489064, I/A 6 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 404/2019, AUTOS FIRMES DE FECHAS 27/06/2019: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, Y 09/10/2019: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45474 , F 171, S 8, H B 489064, I/A 6 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45474 , F 171, S 8, H B 489064, I/A 6 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: NESTOR SERRA VERDAGUER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45474 , F 171, S 8, H B 489064, I/A 5 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 404/2019, AUTO FIRME DE FECHA 21/03/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45474 , F 169, S 8, H B 489064, I/A 4 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45474 , F 169, S 8, H B 489064, I/A 4 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45474 , F 169, S 8, H B 489064, I/A 3 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45474 , F 169, S 8, H B 489064, I/A 3 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-08