BARCELONA DIGITAL EDITIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Marques de L'Argentera, 17
Código Postal 08003
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BARCELONA DIGITAL EDITIONS SL
CIF B65754863
Capital Social 9076.0 Euros
Actividad Otras actividades editoriales
Fecha de Constitución 27/02/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BARCELONA DIGITAL EDITIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARCELONA DIGITAL EDITIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roca Asensio Blanca Rosa | Administrador Unico | 12/07/2017 | 13/12/2023 |
Roca Asensio Blanca Rosa | Liquidador | 13/12/2023 | 13/12/2023 |
Michael Seay Gordon | Secretario | 26/03/2012 | 12/07/2017 |
Michael Seay Gordon | Consejero | 26/03/2012 | 12/07/2017 |
Roca Asensio Blanca Rosa | Presidente | 26/03/2012 | 12/07/2017 |
Roca Asensio Blanca Rosa | Consejero | 26/03/2012 | 12/07/2017 |
Roca Asensio Blanca Rosa | Consejero Delegado | 26/03/2012 | 12/07/2017 |
Sanclemente Sanchez Jose | Consejero | 26/03/2012 | 12/07/2017 |
ACTOS BORME DE BARCELONA DIGITAL EDITIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43095 , F 125, S 8, H B 421618, I/A 4 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43095 , F 125, S 8, H B 421618, I/A 4 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43095 , F 125, S 8, H B 421618, I/A 4 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43095 , F 125, S 8, H B 421618, I/A 3 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO "ROCA EDITORIAL DE LIBROS S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43095 , F 124, S 8, H B 421618, I/A 2 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-08
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 90.924,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.076,00 | Euros |
Porcentaje: | 90,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43095 , F 124, S 8, H B 421618, I/A 2 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-08
Capital Anterior: | 50.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43095 , F 124, S 8, H B 421618, I/A 2 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43095 , F 124, S 8, H B 421618, I/A 2 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43095 , F 124, S 8, H B 421618, I/A 2 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43095 , F 120, S 8, H B 421618, I/A 1 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08