BARCELO BUSINESS WORLD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Josep Rover Motta, 27
Código Postal 07006
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social BARCELO BUSINESS WORLD SL
CIF B62550827
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BARCELO BUSINESS WORLD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARCELO BUSINESS WORLD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barcelo Tous Antonia | Consejero Delegado Solidario | 17/03/2009 | 27/09/2013 |
Barcelo Tous Antonia | Consejero | 17/03/2009 | 27/09/2013 |
Barcelo Tous Antonia | Presidente | 17/03/2009 | 27/09/2013 |
Barcelo Tous Antonia | Apoderado Mancomunado | 27/09/2013 | |
Bejarano Herrera Jose Alfonso | Apoderado Mancomunado | 27/09/2013 | |
Capo Siquier Juana | Apoderado Mancomunado | 27/09/2013 | |
Darder Balle Antonio | Secretario | 17/03/2009 | 27/09/2013 |
Darder Balle Antonio | Consejero | 17/03/2009 | 27/09/2013 |
Darder Balle Antonio | Apoderado Mancomunado | 27/09/2013 | |
Delgado Mesquida Francisco | Apoderado Mancomunado | 27/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BARCELO BUSINESS WORLD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939 , F 40, S 8, H PM 42090, I/A 14 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939 , F 40, S 8, H PM 42090, I/A 14 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939 , F 40, S 8, H PM 42090, I/A 14 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939 , F 40, S 8, H PM 42090, I/A 14 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-07
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939 , F 40, S 8, H PM 42090, I/A 14 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939 , F 40, S 8, H PM 42090, I/A 14 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939 , F 40, S 8, H PM 42090, I/A 13 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939 , F 40, S 8, H PM 42090, I/A 12 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-199-07