BARCELO ASESORIA SL - EXTINGUIDA
Razón Social BARCELO ASESORIA SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario MAESTRE & BARCELO CONSULTORIA SLP
VINCULACIONES DE BARCELO ASESORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARCELO ASESORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bayo Cebrian Fernando | Administrador Unico | 02/08/2023 | 11/01/2024 |
Bayo Cebrian Fernando | Liquidador | 11/01/2024 | 11/01/2024 |
MAESTRE & BARCELO CONSULTORIA SLP | Socio Unico | 03/08/2023 | 11/01/2024 |
Gras Rico Teresa | Administrador Unico | 02/08/2023 |
ACTOS BORME DE BARCELO ASESORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 148, S 8, H A 3549, I/A 9 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 148, S 8, H A 3549, I/A 9 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 148, S 8, H A 3549, I/A 9 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 148, S 8, H A 3549, I/A 9 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-03
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 148, S 8, H A 3549, I/A 8 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 148, S 8, H A 3549, I/A 7 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 148, S 8, H A 3549, I/A 7 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-03