BARCELO ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Josep Rover Motta, 27
Código Postal 07006
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social BARCELO ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SL
CIF B07044134
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BARCELO ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARCELO ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barcelo Oliver Gabriel | Apoderado Solidario | 25/06/2015 | |
BARCELO TITULOS Y VALORES SL | Socio único | 25/06/2015 | |
Barcelo Tous Antonia | Consejero Delegado Solidario | 05/07/2012 | 25/06/2015 |
Barcelo Tous Antonia | Consejero | 05/07/2012 | 25/06/2015 |
Barcelo Tous Antonia | Presidente | 05/07/2012 | 25/06/2015 |
Barcelo Tous Antonia | Liquidador | 25/06/2015 | 25/06/2015 |
Barcelo Tous Antonia | Apoderado | 25/06/2015 | |
Barcelo Tous Simon | Apoderado Solidario | 25/06/2015 | |
Barcelo Vadell Maria Antonia | Vicepresidente | 05/07/2012 | 25/06/2015 |
Barcelo Vadell Maria Antonia | Consejero | 05/07/2012 | 25/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BARCELO ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 14, S 8, H PM 10438, I/A 34 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 14, S 8, H PM 10438, I/A 34 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 14, S 8, H PM 10438, I/A 34 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-07
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 14, S 8, H PM 10438, I/A 34 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-07
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Socio único
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 14, S 8, H PM 10438, I/A 34 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 14, S 8, H PM 10438, I/A 33 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-07
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 13, S 8, H PM 10438, I/A 32 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-07
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 13, S 8, H PM 10438, I/A 32 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-07