BARAM ASESORAMIENTO INTEGRAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Princesa, 24
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BARAM ASESORAMIENTO INTEGRAL SL
CIF B82722893
Órgano Administración Administrador único
Propietario C. E. CONSULTING EMPRESARIAL ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE BARAM ASESORAMIENTO INTEGRAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARAM ASESORAMIENTO INTEGRAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C. E. CONSULTING EMPRESARIAL ESPAÑA SL | Socio Unico | 22/02/2022 | 25/08/2022 |
Del Barrio Manzanares Rafael | Apoderado | 19/04/2022 | 25/08/2022 |
Martin Lara Luis | Liquidador | 25/08/2022 | 25/08/2022 |
Martin Lara Luis | Administrador Unico | 22/02/2022 | 25/08/2022 |
Del Barrio Manzanares Rafael | Administrador Unico | 03/12/2021 | 22/02/2022 |
Del Barrio Manzanares Rafael | Administrador Solidario | 03/12/2021 | |
Rama Madero Jose | Administrador Solidario | 03/12/2021 |
ACTOS BORME DE BARAM ASESORAMIENTO INTEGRAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15758 , F 57, S 8, H M 265773, I/A 6 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15758 , F 57, S 8, H M 265773, I/A 6 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15758 , F 57, S 8, H M 265773, I/A 6 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15758 , F 57, S 8, H M 265773, I/A 6 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15758 , F 56, S 8, H M 265773, I/A 5 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
- C/ PRINCESA 24 3ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15758 , F 56, S 8, H M 265773, I/A 4 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15758 , F 56, S 8, H M 265773, I/A 4 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15758 , F 56, S 8, H M 265773, I/A 4 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15758 , F 56, S 8, H M 265773, I/A 4 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
- C/ MARROQUINA 2 Esc.IZ 8º D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15758 , F 55, S 8, H M 265773, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28