BARAKALDO SOCIEDAD DE GESTION URBANISTICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Alam Mazarredo, 6
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social BARAKALDO SOCIEDAD DE GESTION URBANISTICA SL
CIF B95578498
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 17/07/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BARAKALDO SOCIEDAD DE GESTION URBANISTICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARAKALDO SOCIEDAD DE GESTION URBANISTICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Fernandez Fernando | Liquidador | 19/01/2015 | 19/01/2015 |
Garcia Fernandez Fernando | Administrador Unico | 03/06/2010 | 19/01/2015 |
Campos Serrano Ismael | Administrador Mancomunado | 01/10/2009 | 03/06/2010 |
Garcia Fernandez Fernando | Administrador Mancomunado | 01/10/2009 | 03/06/2010 |
Iglesias Corbillon Ricardo | Administrador Mancomunado | 01/10/2009 | 03/06/2010 |
Martin Guerrero Fernandez Cristino | Administrador Mancomunado | 01/10/2009 | 03/06/2010 |
ACTOS BORME DE BARAKALDO SOCIEDAD DE GESTION URBANISTICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5072 , F 42, S 8, H BI 55212, I/A 3 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5072 , F 42, S 8, H BI 55212, I/A 3 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5072 , F 42, S 8, H BI 55212, I/A 3 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5072 , F 42, S 8, H BI 55212, I/A 3 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-165-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5072 , F 42, S 8, H BI 55212, I/A 2 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5072 , F 42, S 8, H BI 55212, I/A 2 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5072 , F 42, S 8, H BI 55212, I/A 2 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5072 , F 39, S 8, H BI 55212, I/A 1 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-48