BARABUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Artatzamina, 12
Código Postal 48007
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social BARABUS SL
CIF B48560239
Capital Social 147461.36 Euros
Actividad Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Propietario AUTOBUSES URBANOS ANGEL HERRERA SL
VINCULACIONES DE BARABUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARABUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOBUSES URBANOS ANGEL HERRERA SL | Socio Unico | 09/09/2020 | 29/01/2024 |
Lopez Del Canto Jorge | Administrador Unico | 09/09/2020 | 29/01/2024 |
Lopez Del Canto Jorge | Liquidador | 29/01/2024 | 29/01/2024 |
Santos Vazquez Balbino | Apoderado | 12/03/2009 | 29/01/2024 |
Santos Lopez Alberto | Administrador Unico | 12/03/2009 | 09/09/2020 |
Santos Vazquez Balbino | Administrador Unico | 12/03/2009 |
ACTOS BORME DE BARABUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 665 , F 118, S 8, H BI 9004,B , I/ 8 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 665 , F 118, S 8, H BI 9004,B , I/ 8 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 665 , F 118, S 8, H BI 9004,B , I/ 8 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 665 , F 118, S 8, H BI 9004,B , I/ 8 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 665 , F 118, S 8, H BI 9004,B , I/ 7 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 665 , F 118, S 8, H BI 9004,B , I/ 7 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 665 , F 118, S 8, H BI 9004,B , I/ 7 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-48
Capital Anterior: | 40.267,00 | Euros |
Aumento de capital: | 107.194,36 | Euros |
Capital Actual: | 147.461,36 | Euros |
Porcentaje: | 266,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 665 , F 117, S 8, H BI 9004,B , I/ 6 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-48