BAR JOVENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av de la Verge del Toro,, 71
Código Postal 07730
Municipio Alaior
Provincia Illes Balears
Razón Social BAR JOVENT SL
CIF B57043150
Actividad Establecimientos de bebidas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE BAR JOVENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BAR JOVENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ameller Moll Juan Bosco | Consejero | 26/12/2018 | |
Juanico Villalonga Agueda | Secretario | 03/02/2009 | 26/12/2018 |
Juanico Villalonga Agueda | Consejero Delegado Solidario | 03/02/2009 | 26/12/2018 |
Juanico Villalonga Agueda | Consejero | 03/02/2009 | 26/12/2018 |
Saiz Badesa Francisco Javier | Consejero Delegado Solidario | 26/12/2018 | |
Saiz Badesa Francisco Javier | Presidente | 26/12/2018 | |
Saiz Badesa Francisco Javier | Liquidador | 26/12/2018 | 26/12/2018 |
Saiz Badesa Francisco Javier | Consejero | 26/12/2018 | |
Pons Reurer Arturo | Consejero | 03/02/2009 | |
Riudavets Mercadal Sergio | Vicepresidente | 03/02/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BAR JOVENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 62, S 8, H IM 3379, I/A 6 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 62, S 8, H IM 3379, I/A 6 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 62, S 8, H IM 3379, I/A 6 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-07
Consejero Delegado Solidario
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 62, S 8, H IM 3379, I/A 6 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-168-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-215-07
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 62, S 8, H IM 3379, I/A 5 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-07
Consejero Delegado Solidario
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 62, S 8, H IM 3379, I/A 5 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-07