BAOBAT SOLUTIONS CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Osborne, 22
Código Postal 41007
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social BAOBAT SOLUTIONS CONSULTING SL
CIF B90208604
Capital Social 43000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 15/06/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Moreno Candau Borja
VINCULACIONES DE BAOBAT SOLUTIONS CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BAOBAT SOLUTIONS CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Candau Borja | Socio Unico | 07/07/2015 | 29/03/2022 |
Moreno Candau Borja | Liquidador Unico | 29/12/2021 | 29/03/2022 |
Moreno Candau Borja | Socio único | 29/03/2022 | |
Moreno Candau Borja | Administrador Unico | 07/07/2015 | 29/12/2021 |
ACTOS BORME DE BAOBAT SOLUTIONS CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6047 , F 190, S 8, H SE105969, I/A 4 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-41
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6047 , F 190, S 8, H SE105969, I/A 4 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6047 , F 190, S 8, H SE105969, I/A 4 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6047 , F 190, S 8, H SE105969, I/A 3 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6047 , F 190, S 8, H SE105969, I/A 3 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6047 , F 190, S 8, H SE105969, I/A 3 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6047 , F 190, S 8, H SE105969, I/A 3 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6047 , F 190, S 8, H SE105969, I/A 2 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-41
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 40.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 43.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6047 , F 190, S 8, H SE105969, I/A 2 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6047 , F 188, S 8, H SE105969, I/A 1 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-41