BANSABADELL 21 FP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Isabel Colbrand, 22
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BANSABADELL 21 FP
CIF V62504618
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE BANSABADELL 21 FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BANSABADELL 21 FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIHISPANA GRANT THORNTON SL | Auditor | 10/02/2011 | 03/05/2023 |
BANCO DE SABADELL SA | ENTD.PROMO. | 03/05/2023 | |
BANSABADELL PENSIONES E G F P SA | Entidad Gestora | 03/05/2023 | |
BNP PARIBAS SA | EntidDeposit | 03/05/2023 | |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 04/08/2021 | 03/05/2023 |
Cabezas Velazquez Carlos | V-SEC.COMS.C | 27/09/2011 | 03/05/2023 |
Cabezas Velazquez Carlos | MRO.COMS.CTR | 27/09/2011 | 03/05/2023 |
Cabezas Velazquez Carlos | V-SEC.COMS.C | 08/02/2017 | 03/05/2023 |
Cabezas Velazquez Carlos | MRO.COMS.CTR | 08/02/2017 | 03/05/2023 |
Candel Comas Rafael | V-PRE.COMS.C | 27/09/2011 | 03/05/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BANSABADELL 21 FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37624 , F 30, S 8, H M 670426, I/A 12 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37624 , F 30, S 8, H M 670426, I/A 12 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
ENTD.PROMO.
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37624 , F 30, S 8, H M 670426, I/A 12 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37624 , F 29, S 8, H M 670426, I/A 11 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37624 , F 28, S 8, H M 670426, I/A 10 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37624 , F 28, S 8, H M 670426, I/A 10 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-28
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37624 , F 28, S 8, H M 670426, I/A 9 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37624 , F 28, S 8, H M 670426, I/A 8 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37624 , F 27, S 8, H M 670426, I/A 7 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37624 , F 27, S 8, H M 670426, I/A 6 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-28